Каким удобным способом решить примеры 398*801-398 и 854*399+854

Каким удобным способом решить  примеры  
398*801-398 = 398 (801 -1) = 398 *800 =398*8*100 =318400
854*399+854 = 854 (399+1) =854 *400 =854*4*100 =341600

Оцени ответ
Не нашёл ответ?

Если тебя не устраивает ответ или его нет, то попробуй воспользоваться поиском на сайте и найти похожие ответы по предмету Алгебра.

Найти другие ответы

Загрузить картинку
Самые свежие вопросы
© Домашечка.ru