Решите рациональны способом:
1)45*52-52*42+42*51-51*39+39*50-50*36+36*49-49*33
2)9,3*2,5-2,5*8,9+8,9*2,4-2,4*8,5+8,5*2,3-2,3*8,1+8,1*2,2-2,2*7,7

1) 52*(45-42)+51*(42-39)+50*(39-36)+49*(36-33) = 52*3+51*3+50*3+49*3 = 3*(52+51+50+49) = 606
2) 2,5*(9,3-8,9)+2,4*(8,9-8,5)+2,3*(8,5-8,1)+2,2*(8,1-7,7) = 2,5*0,4+2,4*0,4+2,3*0,4+2,2*0,4 = 0,4*(2,5+2,4+2,3+2,2) = 3,76

Оцени ответ
Не нашёл ответ?

Если тебя не устраивает ответ или его нет, то попробуй воспользоваться поиском на сайте и найти похожие ответы по предмету Математика.

Найти другие ответы

Загрузить картинку
Самые свежие вопросы
© Домашечка.ru